Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
24 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 12.05.2021 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Zug (ZG) |
---|---|
Zweck |
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art.
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-114.001.354 |
CH-Nummer |
CH-170.3.031.671-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
48 Firmen mit gleichem Domizil: Baarerstrasse 57, 6300 Zug
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Löschung IRZU Holding AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung
IRZU Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-114.001.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178997). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
SHAB: 180 vom 18.09.2023
Tagesregister: 14685 vom 13.09.2023
Meldungsnummer: HR03-1005839982
Kantone: ZG
Mutation IRZU Holding AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Statutenänderung
IRZU Holding AG, in Baar, CHE-114.001.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154715).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Firma neu:
IRZU Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IRZU Holding SA en Liquidation) (IRZU Holding Ltd in Liquidation).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Implantica Management AG, Baarerstrasse 57, 6300 Zug.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Publikation im SHAB. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom aufgelöst. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, David, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forsell, Henric Ted, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 91 vom 12.05.2021
Tagesregister: 7918 vom 07.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005178997
Kantone: ZG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
IRZU Holding AG, in Baar, CHE-114.001.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2153757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Roland, von Zürich, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, David, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 4662 vom 03.04.2018 / CHE-114.001.354 / 04154715
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
IRZU Holding AG, in Zug, CHE-114.001.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 24, Publ. 5604394).
Statutenänderung:
28.04.2015.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 74, 6340 Baar.
Tagesregister-Nr. 5751 vom 11.05.2015 / CH17030316718 / 02153757
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
IRZU Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.671-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 23, Publ. 4841598).
Domizil neu:
Alpenstrasse 11, 6300 Zug.
Tagebuch Nr. 5798 vom 21.04.2010
(05604394/CH17030316718)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
IRZU Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.671-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2008, S. 22, Publ. 4274146).
Statutenänderung:
24.12.2008.
Domizil neu:
Bundesplatz 18, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder mittels Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbühl, Iris, von Oberdorf NW, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; mathias steiner treuhand GmbH, in Sarnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roland, von Zürich, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 948 vom 19.01.2009
(04841598/CH17030316718)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
IRZU Holding AG (IRZU Holding SA) (IRZU Holding Ltd), in Zug, CH-170.3.031.671-8, Feldstrasse 2B, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2007.
Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Zumbühl, Iris, von Oberdorf NW, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; mathias steiner treuhand GmbH, in Sarnen, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 16754 vom 27.12.2007
(04274146/CH17030316718)
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden